• 21 February 2016
    • Обществознание
    • Автор: Anna672

    (30000-400*25):125+16=?
    5090*64-122330+8670=?
    два примера...А столько мучений!Помогите,пожалуйста!Именно нужно решение!А не просто ответы!

    • Ответ оставил: Dubleyst
    (30000-400*25):125+16=176 1)400*25=10000; 2)30000-10000=20000; 3)20000:125=160; 4)160+16=176; 5090*64-122330+8670=212100 1)5090*64=325760; 2)325760-122330=203430; 3)20...
    • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
    Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предметы...

Последние опубликованные вопросы